Mitglieder des Marktgemeinderates |
Marktgemeinderat | CSU | CSU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 01.05.2008 | 30.04.2020 | von 01.05.2008 bis 30.04.2020 |
Mitglieder |
Kommission der Jugendbeauftragten | CSU | CSU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 01.05.2014 | 30.04.2020 | von 01.05.2014 bis 30.04.2020 |
Ausschussmitglieder |
Haupt-, Umwelt- und Sozialausschuss | CSU | CSU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 01.05.2014 | 30.04.2020 | von 01.05.2014 bis 30.04.2020 |
Steuerungsgruppe Fairtrade | CSU | CSU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 07.09.2017 | 30.04.2020 | von 07.09.2017 bis 30.04.2020 |
Fraktionssitzung | CSU | CSU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 04.12.2017 | 30.04.2020 | von 04.12.2017 bis 30.04.2020 |
Stellvertreter |
Zweckverband Wasserversorgung Aschafftalgemeinden | CSU | CSU stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | | 30.04.2020 | bis 30.04.2020 |
Bauausschuss | CSU | CSU stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 01.05.2014 | 30.04.2020 | von 01.05.2014 bis 30.04.2020 |
Haushaltsausschuss | CSU | CSU stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 01.05.2014 | 30.04.2020 | von 01.05.2014 bis 30.04.2020 |
Rechnungsprüfungsausschuss | CSU | CSU stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 01.05.2014 | 30.04.2020 | von 01.05.2014 bis 30.04.2020 |